СПРОСИ ПРОФИ
👍
+3
👎 34

345×29=?в действиях как умножать?

начальная математика начальная школа обучение     #1   04 апр 2021 14:17   Увидели: 16 клиентов, 61 специалист   Ответить
👍
0
👎 0

10005

👍
+1
👎 1

1. 345×10=3450
2. 3450×2=6900
3.345×10=3450
4.3450-345=3105
5.6900+3105=10005

👍
0
👎 0

Сначала умножаем 300*29=8700,затем 40*29=1160, а потом 5*29=145. Все складываем: 8700+1160+145=10005

👍
0
👎 0

1) 345*30=10350
2) 10350-345=10005

Задайте свой вопрос по начальной школе
профессионалам

Сейчас онлайн 75 репетиторов по начальной школе
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 01

Решить ребус **3 ×**=11011   1 ответ

Помогите решить ребус
3 ×=11011

  22 мар 2017 16:07  
👍
0
👎 00

Заполнить таблицу числами   0 ответов

Заполнить таблицу числами
Слагаемое 8 10..14......
Слагаемое....18 17...15....
Сумма 27....29 30 31..........заполнить числами
  23 окт 2014 15:49  
👍
0
👎 01

Решить неравенство путем перемещения цифр преврать в верное неравенство…   1 ответ

решить неравенство путем перемещения цифр преврать в верное неравенство 45+29=71
  02 сен 2014 20:13  
👍
0
👎 01

Помогите решить ребус п×п=*д   1 ответ

Как решить его ?
  15 дек 2013 22:52  
👍
0
👎 03

Задача   3 ответа

В школе четыре вторых класса.Каждый класс собрал 20 кг старых газет,журналов и коробок.Сколько килограммов старых газет собрали второклассники этой школы,если журналов они собрали 29 килограммов и столько же килограммов коробок?
👍
0
👎 01

Рабочая тетрадь моро,волкова 2 класс 1 часть   1 ответ

стр 29, № 4 помогите решить примеры
  31 окт 2012 21:01  
ASK.PROFI.RU © 2020-2021